篇一:中共xx国务院机构及其领导人
xx委员会**
** xx政治局常务委员会委员 **李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽 xx政治局委员(按姓氏笔画为序) **马凯王岐山王沪宁刘云山刘延东刘奇葆许其亮
孙春兰孙政才李克强李建国李源潮汪洋张春贤张高丽张德江范长龙孟建柱赵乐际胡春华俞正声栗战书郭金龙韩正 xx书记处书记 刘云山刘奇葆赵乐际栗战书杜青林赵洪祝杨晶
xx军事委员会 **:**其亮 **:范长龙**:许xx纪委 书记王岐山副书记赵洪祝副书记:黄树贤副书记李玉赋副书记杜金才副书记吴玉良副书记张军副书记:陈文清副书记王伟 xx直属机构
xx办公厅主任:栗战书
xx组织部部长:赵乐际
xx宣传部部长:刘奇葆 xx统战部部长:令计划 xx对外联络部部长:王家瑞 xx政法委员会书记:孟建柱 xx政策研究室主任:王沪宁
xx台湾工作办公室主任:张志军
xx对外宣传办公室主任:蔡名照
xx外事办公室主任:杨洁篪 xx机构编制委员会办公室主任:张纪南 xx社会管理综合治理委员会主任:孟建柱 xx精神文明建设指导委员会主任:刘云山 xx精神文明建设指导委员会办公室主任雒树刚 xx党校校长:刘云山《人民日报》社社长:张研农《求是》杂志社社长:李宝善xx文献研究室主任:冷溶
篇二:xx书记处与xx办公厅的关系
xx书记处与xx办公厅的关系
书记处权大。书记处领导办公厅。
具体职能的区别:
一个偏大事(党政军地方事务),一个偏小事(领导秘书,领导交通,机要文件,领导保安,领导出行安排)。两个都是偏党,书记处偏党务,办公厅偏党的行政。书记处是政治局的办事部门,对于xx日常的事务都是先由xx书记处提出处理意见,而后报相关常委审定。各省部甚至国务院的许多文件报告都需要送交xx书记处决定,因为主持xx书记处工作的是xx委员会**!书记处实际上就是党xx的日常主持人。(如上所述,胡总也是书记处的成员,只是一般不显示出来)
在补充xx书记处对政治局及其常委会负责,内部则实行分工负责制,每一名书记负责一个系统或若干方面的事务,通过听取汇报,审批工作报告、工作计划、参与人事任命等方式,对所负责方面事务承担领导责任。对于一般事务,书记处书记具有直接领导和决定的权力。但某些具有全局性、特别重大的问题,分工负责的书记须将其提交书记处会议讨论甚至呈交政治局及其常委会讨论,还需要就该问题进行介绍、说明及提供可供选择的决策预案。在这个过程中,书记处还发挥了积极地协调作用。
篇三:新一届领导人详细职务
**
现任中国共产党xx委员会**,中共xx军事委员会**,中华人民共和国**,中华人民共和国xx军事委员会**
主要经历:
**,男,汉族,1953年6月生,陕西富平人,1969年1月参加工作,1974年1月加入中国共产党,清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业,在职研究生学历,法学博士学位。
现任中国共产党xx委员会**,中共xx军事委员会**,中华人民共和国**,中华人民共和国xx军事委员会**。
1969-1975年 陕西省延川县文安驿公社梁家河大队知青、党支部书记
1975-1979年 清华大学化工系基本有机合成专业学习
1979-1982年 国务院办公厅、xxXX办公厅秘书(现役)
1982-1983年 河北省正定县委副书记
1983-1985年 河北省正定县委书记,正定县武装部第一政委、党委第一书记1985-1988年 福建省厦门市委常委、副市长
1988-1990年 福建省宁德地委书记,宁德军分区党委第一书记
1990-1993年 福建省福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记1993-1995年 福建省委常委,福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记
1995-1996年 福建省委副书记,福州市委书记、市人大常委会主任,福州军分区党委第一书记
1996-1999年 福建省委副书记,福建省高炮预备役师第一政委
1999-2000年 福建省委副书记、代省长,南京军区国防动员委员会副主任,福建省国防动员委员会主任,福建省高炮预备役师第一政委
2000-2002年 福建省委副书记、省长,南京军区国防动员委员会副主任,福建省国防动员委员会主任,福建省高炮预备役师第一政委
(1998-2002年清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业在职研究生班学习,获法学博士学位)
2002-2002年 浙江省委副书记、代省长,南京军区国防动员委员会副主任,浙江省国防动员委员会主任
2002-2003年 浙江省委书记、代省长,浙江省军区党委第一书记,南京军区国防动员委员会副主任,浙江省国防动员委员会主任
2003-2007年 浙江省委书记、省人大常委会主任,浙江省军区党委第一书记2007-2007年 上海市委书记,上海警备区党委第一书记
2007-2008年 xx政治局常委、xx书记处书记,xx党校校长
2008-2010年 xx政治局常委、xx书记处书记,中华人民共和国**,xx党校校长
2010-2012年 xx政治局常委、xx书记处书记,中华人民共和国**,中共xx军事委员会**,中华人民共和国xx军事委员会**,xx党校校长
2012-2013年 xx委员会**,中共xx军事委员会**,中华人民共和国**,中华人民共和国xx军事委员会**
2013- xx委员会**,中共xx军事委员会**,中华人民共和国**,中华人民共和国xx军事委员会**
中共第十五届xx候补委员,十六届、十七届、十八届xx委员,十七届xx政治局委员、常委、xx书记处书记,十八届xx政治局委员、常委、xx委员会**。第十一届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国**。十七届五中全会增补为中共xx军事委员会**。第十一届全国人大常委会第十七次会议任命为中华人民共和国xx军事委员会**。十八届一中全会任中共xx军事委员会**。第十二届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国**、中华人民共和国xx军事委员会**。
李克强
现任中共xx政治局常委,国务院总理、党组书记
主要经历:
李克强,男,汉族,1955年7月生,安徽定远人,1974年3月参加工作,1976年5月加入中国共产党,北京大学法律系和经济学院经济学专业毕业,在职研究生学历,法学学士、经济学博士学位。
现任中共xx政治局常委,国务院总理、党组书记。
1974-1976年 安徽省凤阳县大庙公社东陵大队知青
1976-1978年 安徽省凤阳县大庙公社大庙大队党支部书记
1978-1982年 北京大学法律系学习,校学生会负责人
1982-1983年 北京大学团委书记,共青团xx常委
1983-1983年 共青团xx学校部部长兼全国学联秘书长
1983-1985年 共青团xx书记处候补书记
1985-1993年 共青团xx书记处书记兼全国青联**(其间:1991.09-1991.11xx党校省部级干部进修班学习)
1993-1998年 共青团xx书记处第一书记兼中国青年政治学院院长
(1988-1994年北京大学经济学院经济学专业在职研究生学习,获经济学硕士、博士学位)
1998-1999年 河南省委副书记、代省长,兼任黄河防汛总指挥部总指挥
1999-2002年 河南省委副书记、省长,兼任黄河防汛总指挥部总指挥
2002-2003年 河南省委书记、省长,兼任黄河防汛总指挥部总指挥
2003-2004年 河南省委书记、省人大常委会主任
2004-2005年 辽宁省委书记
2005-2007年 辽宁省委书记、省人大常委会主任
2007-2008年 xx政治局常委
2008-2013年 xx政治局常委,国务院副总理、党组副书记,国务院三峡工程建设委员会主任,国务院南水北调工程建设委员会主任,国务院深化医药卫生体制改革领导小组组长
2013- xx政治局常委,国务院总理、党组书记,国务院三峡工程建设委员会主任,国务院南水北调工程建设委员会主任,国务院深化医药卫生体制改革领导小组组长中共第十五届、十六届、十七届、十八届xx委员,十七届、十八届xx政治局委员、常委。第八届全国人大常委会委员。
张德江
现任中共xx政治局常委,十二届全国人大常委会委员长
主要经历:
张德江,男,汉族,1946年11月生,辽宁台安人,1968年11月参加工作,1971年1月加入中国共产党,朝鲜金日成综合大学经济系毕业,大学学历。
现任中共xx政治局常委,十二届全国人大常委会委员长。
1968-1970年 吉林省汪清县罗子沟公社太平大队知青
1970-1972年 吉林省汪清县革委会宣传组干事、机关团支部书记
1972-1975年 延边大学朝鲜语系朝鲜语专业学习
1975-1978年 延边大学朝鲜语系党总支副书记,校党委常委、革委会副主任1978-1980年 朝鲜金日成综合大学经济系学习,留学生党支部书记
1980-1983年 延边大学党委常委、副校长
1983-1985年 吉林省延吉市委副书记,延边州委常委兼延吉市委副书记
1985-1986年 吉林省延边州委副书记
1986-1990年 民政部副部长、党组副书记
1990-1995年 吉林省委副书记兼延边州委书记
1995-1998年 吉林省委书记,省人大常委会主任
1998-2002年 浙江省委书记
2002-2007年 xx政治局委员,广东省委书记
2007-2008年 xx政治局委员
2008-2012年 xx政治局委员,国务院副总理、党组成员
2012-2012年 xx政治局委员,国务院副总理、党组成员,重庆市委书记2012-2013年 xx政治局常委,国务院副总理、党组成员
2013- xx政治局常委,十二届全国人大常委会委员长
中共第十四届xx候补委员,十五届、十六届、十七届、十八届xx委员,十六届、十七届xx政治局委员,十八届xx政治局委员、常委。第十二届全国人大常委会委员长。
张高丽
现任中共xx政治局常委,国务院副总理、党组副书记
主要经历:
张高丽,男,汉族,1946年11月生,福建晋江人,1970年8月参加工作,1973年12月加入中国共产党,厦门大学经济系计划统计专业毕业,大学学历。
现任中共xx政治局常委,国务院副总理、党组副书记。
来源:网络整理 免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。
《xx办公厅领导班子》
由:免费论文网互联网用户整理提供,链接地址:
http://m.csmayi.cn/show/190263.html
转载请保留,谢谢!
- 上一篇:寒假英语日记带翻译
- 下一篇:银行业术语